MUSSUX F2F SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comunidad de Canarias, 20
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUSSUX F2F SL
CIF B86740206
Capital Social 10842.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/09/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Zancada Ruiz Begoña
VINCULACIONES DE MUSSUX F2F SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSSUX F2F SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Santos Ana Purificacion | Secretario | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Rodriguez Santos Ana Purificacion | Consejero Delegado Solidario | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Rodriguez Santos Ana Purificacion | Consejero | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Uribe Lage Yago | Consejero Delegado Solidario | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Uribe Lage Yago | Consejero | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Zancada Ruiz Begoña | Apoderado | 08/05/2015 | 04/04/2019 |
Zancada Ruiz Begoña | Presidente | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Zancada Ruiz Begoña | Consejero | 19/10/2015 | 04/04/2019 |
Rodriguez Santos Ana Purificacion | Administrador Unico | 11/02/2014 | 19/10/2015 |
Rodriguez Santos Ana Purificacion | Administrador Solidario | 28/05/2013 | 11/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MUSSUX F2F SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 102, S 8, H M 560299, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MUSSUX F2F SL
Nif:B86740206
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:15/01/2019
Número Procedimiento Concursal:1503/2018
Datos Registrales:
Tomo:
31133
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-560299
Inscripción:
5
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 102, S 8, H M 560299, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MUSSUX F2F SL
Nif:B86740206
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:15/01/2019
Número Procedimiento Concursal:1503/2018
Datos Registrales:
Tomo:
31133
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-560299
Inscripción:
5
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 102, S 8, H M 560299, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MUSSUX F2F SL
Nif:B86740206
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:15/01/2019
Número Procedimiento Concursal:1503/2018
Datos Registrales:
Tomo:
31133
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-560299
Inscripción:
5
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 102, S 8, H M 560299, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 100, S 8, H M 560299, I/A 4 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 100, S 8, H M 560299, I/A 4 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 842,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.842,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 100, S 8, H M 560299, I/A 4 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 100, S 8, H M 560299, I/A 4 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 100, S 8, H M 560299, I/A 4 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 99, S 8, H M 560299, I/A 3 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28