MUSIC MAGALLUF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl General Garcia Ruiz, 1
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social MUSIC MAGALLUF SL
CIF B57312134
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 01/12/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jara Jimenez Alejandro
VINCULACIONES DE MUSIC MAGALLUF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSIC MAGALLUF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Alcolado Luis | Apoderado Mancomunado | 04/08/2017 | |
Jara Jimenez Alejandro | Socio Unico | 24/12/2013 | 04/08/2017 |
Jara Jimenez Alejandro | Administrador Unico | 24/12/2013 | 04/08/2017 |
Jara Jimenez Alejandro | Liquidador | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
Jara Jimenez Alejandro | Socio único | 04/08/2017 | |
Jara Jimenez Alejandro | Apoderado Mancomunado | 04/08/2017 | |
Cañadas Alcolado Luis | Administrador Mancomunado | 24/12/2013 | |
Jara Alvarez Alejandro | Administrador Mancomunado | 24/12/2013 |
ACTOS BORME DE MUSIC MAGALLUF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 6, S 8, H PM 49026, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 6, S 8, H PM 49026, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 6, S 8, H PM 49026, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 6, S 8, H PM 49026, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 6, S 8, H PM 49026, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 5, S 8, H PM 49026, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 5, S 8, H PM 49026, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 5, S 8, H PM 49026, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 5, S 8, H PM 49026, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-07