MUSEION SERVICIOS CULTURALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pinos (Monteclaro), 11
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUSEION SERVICIOS CULTURALES SL
CIF B87230363
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de museos
Fecha de Constitución 02/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUSEION SERVICIOS CULTURALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSEION SERVICIOS CULTURALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pozo Salinas Helena | Liquidador | 22/07/2016 | 22/07/2016 |
Del Pozo Salinas Helena | Administrador Unico | 27/10/2015 | 22/07/2016 |
Del Pozo Salinas Helena | Administrador Solidario | 27/03/2015 | 27/10/2015 |
Varela Sanchez Alejandra | Administrador Solidario | 27/03/2015 | 27/10/2015 |
ACTOS BORME DE MUSEION SERVICIOS CULTURALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 2 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 2 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 106, S 8, H M 598754, I/A 2 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 104, S 8, H M 598754, I/A 1 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Dirección:PASEO DE LOS PINOS , NUMERO 11, URBANIZACION M (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:02/03/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por OBJETO: 1.- La creación, fomento, explotación, dirección y asesoramiento de museos y colecciones de arte. Codigo de Actividad Economica numero 9102. 2.- La intermediación, prestación, coordinación, asesoramiento y consultoría a todo tipo de empresas, particulares y Entidades pú
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 104, S 8, H M 598754, I/A 1 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28