MURMENDI SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MURMENDI SICAV
Página Web www.welzia.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MURMENDI SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURMENDI SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTEST CONSULTING SL | Auditor | 24/10/2014 | 18/12/2020 |
Bilbao Villanueva Iñigo | Liquidador | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Guzman Arrue Carlos | Secretario | 08/08/2019 | 18/12/2020 |
Murua Urruticoechea Andres | Consejero | 19/01/2010 | 18/12/2020 |
Orbe Murua Juan Ignacio | Consejero | 19/01/2010 | 18/12/2020 |
Orbe Murua Juan Ignacio | Presidente | 09/12/2020 | 18/12/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2010 | 18/12/2020 |
Rezola Murua Eugenio | Consejero | 18/12/2020 | |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 25/05/2015 | 18/12/2020 |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 10/08/2017 | 18/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MURMENDI SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 34 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 34 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 34 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 34 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- Ratificación por la junta de 29/06/2020 del nombramiento de don Eugenio Rezola Murua como consejero de la sociedad, nombrado por cooptación por el consejo de fecha 31/03/2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 33 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 33 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 85, S 8, H M 223227, I/A 33 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 84, S 8, H M 223227, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 84, S 8, H M 223227, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 84, S 8, H M 223227, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28