MURIAS MAP PARENT 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urnieta, 19
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MURIAS MAP PARENT 2 SL
CIF B75215152
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario MURIAS MAP PARENT SL
VINCULACIONES DE MURIAS MAP PARENT 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURIAS MAP PARENT 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURIAS MAP PARENT SL | Socio Unico | 27/03/2019 | 22/07/2020 |
Unanua Ursua Alberto | Liquidador | 22/07/2020 | 22/07/2020 |
Unanua Ursua Alberto | Administrador Unico | 26/02/2019 | 22/07/2020 |
MURIAS GRUPO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 26/02/2019 | 27/03/2019 |
ACTOS BORME DE MURIAS MAP PARENT 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 2, S 8, H SS 41456, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 2, S 8, H SS 41456, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 2, S 8, H SS 41456, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 2, S 8, H SS 41456, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 1, S 8, H SS 41456, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 1, S 8, H SS 41456, I/A 1 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 1, S 8, H SS 41456, I/A 1 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Dirección:C/ URNIETA, Nº19. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:12/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de las sociedades holding
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 1, S 8, H SS 41456, I/A 1 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20