MURGIS SA - EXTINGUIDA
Provincia Almería
Razón Social MURGIS SA
CIF A04057816
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MURGIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURGIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santaella Rodriguez Miguel | Administrador Unico | 12/11/2018 | 17/01/2023 |
Santaella Rodriguez Miguel | Liquidador | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Ibañez Fernandez Rogelio | Consejero | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
Rodriguez Barrionuevo Manuel | Secretario | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
Rodriguez Barrionuevo Manuel | Consejero | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
Santaella Rodriguez Miguel | Presidente | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
Santaella Rodriguez Miguel | Consejero Delegado | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
Santaella Rodriguez Miguel | Consejero | 28/11/2012 | 12/11/2018 |
ACTOS BORME DE MURGIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 15, S 8, H AL 1863, I/A 8 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 15, S 8, H AL 1863, I/A 8 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 15, S 8, H AL 1863, I/A 8 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 15, S 8, H AL 1863, I/A 8 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-04
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 7 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-04
- Otras modificaciones estatutarias: 9. El socio que se pretenda tranmitir iner-vivos sus acciones a título oneroso o gratuito, a otro socio o a persona extraña a la sociedad, incluido su cónyuge, ascendiente o descendiente del socio transmitente, deberá comunicarlo por escrito al organo de administración, expresando el número de 15. Otros.-Organos Sociales.- 1º.- La Junta General. 2º.- El órgano de Adminitración. . 20. Las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinerarias como extraordinarias serán convocadas por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de 22. Las Juntas Generales se celebrán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario de la misma, los que propia Junta acuerde. Solo se podrá deliberar y votar sobre asuntos incluidos en la convocaotria. Corresponde al Presidenter dirigir las sesiones. 24. ADMINISTRADORES.- La gestión y representación de la sociedad, se encomendará a elección de la Junta General a: un administrador unico, varios administradores solidarios, con un número mínimo de dos y máximo de cinco, a dos administradores mancomunados, o a un Consejo de Administración, con un 26. Corresponde al organo de administración la dirección y representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos pertenecientes al giro y fráfico de la misma y sus biens estando investido de todas aquellas facultades de administración y disposición que no estén reservadas de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 7 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 7 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 7 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 6 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-04
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 14, S 8, H AL 1863, I/A 6 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-04