MURALI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Francesc, 6
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MURALI SL
CIF B03386166
Capital Social 3729.3 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROSINPAL SL
VINCULACIONES DE MURALI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURALI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Font Hernandez Jose Maria | Administrador Unico | 28/12/2016 | 11/07/2017 |
PROSINPAL SL | Socio único | 11/07/2017 | |
PROSINPAL SL | Socio Unico | 07/03/2017 | 11/07/2017 |
Orenes Alhama Placida | Administrador Unico | 18/06/2014 | 28/12/2016 |
Henarejos Juarez Jose Antonio | Administrador Unico | 18/06/2014 | |
Balibrea Guirao Cristobal | Apoderado | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE MURALI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 138, S 8, H PM 80825, I/A 4 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 138, S 8, H PM 80825, I/A 4 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 138, S 8, H PM 80825, I/A 4 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 138, S 8, H PM 80825, I/A 3 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-07
- C/ SANT FRANCESC 6 2 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 138, S 8, H PM 80825, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 192, S 8, H A 11929, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 192, S 8, H A 11929, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 192, S 8, H A 11929, I/A 7 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 192, S 8, H A 11929, I/A 7 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-03
Capital Anterior: | 3.609,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120,30 | Euros |
Capital Actual: | 3.729,30 | Euros |
Porcentaje: | 3,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 192, S 8, H A 11929, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-03