MURADA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MURADA SOLAR SL
CIF B88192521
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/09/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MURADA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURADA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 26/10/2020 | 07/02/2023 |
Espinosa Balaca Manuel | Liquidador Solidario | 07/02/2023 | 07/02/2023 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 03/08/2022 | 07/02/2023 |
Fernandez Hernandez Jose Ramon | Representante | 07/02/2023 | 07/02/2023 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Representante | 03/08/2022 | 07/02/2023 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 26/10/2020 | 07/02/2023 |
Gimenez Soriano Pablo Pio | Representante | 07/02/2023 | 07/02/2023 |
Gimenez Soriano Pablo Pio | Representante | 03/08/2022 | 07/02/2023 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 26/10/2020 | 07/02/2023 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 26/10/2020 | 07/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MURADA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 173, S 8, H M 705182, I/A 6 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 173, S 8, H M 705182, I/A 6 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Liquidador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 173, S 8, H M 705182, I/A 6 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 173, S 8, H M 705182, I/A 6 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 172, S 8, H M 705182, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 172, S 8, H M 705182, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 172, S 8, H M 705182, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 172, S 8, H M 705182, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 169, S 8, H M 705182, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
- C/ JENNER 3 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39688 , F 168, S 8, H M 705182, I/A 2 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28