MUNRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger, 25
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUNRO SA
CIF A78065315
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tarrida Millet Rosa Maria
VINCULACIONES DE MUNRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUNRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Olano Tarrida Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2014 | 05/11/2018 |
De Olano Tarrida Maria Del Mar | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2014 | 05/11/2018 |
De Olano Tarrida Natalia | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2014 | 05/11/2018 |
Tarrida Millet Rosa Maria | Administrador Unico | 09/04/2014 | 05/11/2018 |
Millet Maristany Rosa | Administrador Solidario | 09/04/2014 |
ACTOS BORME DE MUNRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 25, S 8, H B 433709, I/A 26 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIA UNICA: ROSA MARIA TARRIDA MILLET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 24, S 8, H B 433709, I/A 25 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
- CL ROGER 25-27 P.4 PTA.D (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 24, S 8, H B 433709, I/A 24 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 24, S 8, H B 433709, I/A 23 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
- CL ROGER,25-27, 1-A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 23, S 8, H B 433709, I/A 22 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.7,9: ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL,PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 23, S 8, H B 433709, I/A 22 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 23, S 8, H B 433709, I/A 22 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 23, S 8, H B 433709, I/A 22 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
- CL BALMES Num.191 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43617 , F 23, S 8, H B 433709, I/A 21 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08