MUÑOZ RESORT MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA SUBIDA A MESA MOTA Km 33 D
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MUÑOZ RESORT MARKETING SL
CIF B76581008
Capital Social 3005.06 Euros
Fecha de Constitución 21/08/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Martin Miguel Angel
VINCULACIONES DE MUÑOZ RESORT MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUÑOZ RESORT MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Valle Beatriz | Apoderado | 16/10/2012 | 07/07/2023 |
Hernandez Valle Beatriz | Administrador Unico | 28/01/2013 | 07/07/2023 |
Hernandez Valle Beatriz | Liquidador | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
Muñoz Martin Miguel Angel | Socio Unico | 27/08/2012 | 07/07/2023 |
Muñoz Martin Miguel Angel | Administrador Unico | 27/08/2012 | 28/01/2013 |
ACTOS BORME DE MUÑOZ RESORT MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 4 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 4 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 4 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 4 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 66, S 8, H TF 50640, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 65, S 8, H TF 50640, I/A 2 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 65, S 8, H TF 50640, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 65, S 8, H TF 50640, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Dirección:CTRA SUBIDA A MESA MOTA Km 33 D (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:21/08/12
Capital:3.005,06 Euros
Objeto social:ARTICULO 2.- OBJETO. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1.- La Promoción y comercialización de los derechos de naturaleza personal y carácter arrendatario, al amparo de la Ley 4/2012, de 6 de julio, DECONTRATOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES DE USO TURISTICO, DE ADQUI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 65, S 8, H TF 50640, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38