MUNDO ENVIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MUNDO ENVIOS SA
CIF A84579887
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 22/08/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Babio Martin Gerardo
Propietario BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
VINCULACIONES DE MUNDO ENVIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUNDO ENVIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 08/06/2011 | 14/10/2011 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Socio Unico | 20/06/2011 | 14/10/2011 |
Bote Bote Jose Alberto | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
Cano Garcia Andres | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
Cid Lozano Ignacio | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
Fernandez Gomez Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 03/12/2009 | 14/10/2011 |
Fernandez Gomez Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
Garcia Pozo Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
Gonzalez Ortega Susana Mercedes | Apoderado Mancomunado | 03/12/2009 | 14/10/2011 |
Perez Franco Antonio Manuel | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | 14/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MUNDO ENVIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 109, S 8, H M 414648, I/A 13 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 109, S 8, H M 414648, I/A 13 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 105, S 8, H M 414648, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 105, S 8, H M 414648, I/A 11 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 105, S 8, H M 414648, I/A 11 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
- Anotada la inscripción de la baja de la sociedad, por cambio de objeto social, en el Registro de Titulares de Establecimientos de Compra-Venta de Moneda Extranjera y/o Gestión de Transferencias con fecha 1 de mayo de 2011, según comunicación del Banco de España de 12 de mayo de 2011.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 98, S 8, H M 414648, I/A 1M (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 105, S 8, H M 414648, I/A 10 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23136 , F 104, S 8, H M 414648, I/A 9 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28