MUNDO DE AGUA Y OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuestra Señora del Carmen, 8
Código Postal 28701
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUNDO DE AGUA Y OCIO SL
CIF B86034048
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 16/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUNDO DE AGUA Y OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUNDO DE AGUA Y OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Urdiales Hurtado Enrique | Liquidador | 31/10/2014 | 31/10/2014 |
Urdiales Hurtado Enrique | Administrador Unico | 13/12/2012 | 31/10/2014 |
Lopez Sanz Martin Leandro | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 13/12/2012 |
Urdiales Hurtado Enrique | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 13/12/2012 |
Juan Gonzalez Antonia | Socio Unico | 11/10/2010 | 04/08/2011 |
Lopez Sanz Martin Leandro | Administrador Unico | 11/10/2010 | 04/08/2011 |
ACTOS BORME DE MUNDO DE AGUA Y OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 225, S 8, H M 506991, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 225, S 8, H M 506991, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 225, S 8, H M 506991, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 225, S 8, H M 506991, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 223, S 8, H M 506991, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 223, S 8, H M 506991, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 223, S 8, H M 506991, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 223, S 8, H M 506991, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 223, S 8, H M 506991, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-28