MUNDER INVEST SL
Dirección social Cl Sant Ramón, 15
Código Postal 08490
Municipio Tordera
Provincia Barcelona
Razón Social MUNDER INVEST SL
CIF B65411613
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 15/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUNDER INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUNDER INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estefanell Castella Josep | Administrador Unico | 30/08/2011 | 16/01/2014 |
Ceballos Navarro Jose Antonio | Administrador Unico | 17/11/2010 | 30/08/2011 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 04/10/2010 | 17/11/2010 |
ACTOS BORME DE MUNDER INVEST SL
- SERVEI COMU PROCESSAL D'EXECUCIO DE GIRONA (SECCIO SOCIAL), RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 100, S 8, H B 401260, I/A 6 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
- JUZGADO SOCIAL 2 DE MATARO, RESOLUCION FIRME DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 100, S 8, H B 401260, I/A 5 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 100, S 8, H B 401260, I/A 4 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 100, S 8, H B 401260, I/A 3 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 100, S 8, H B 401260, I/A 3 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
- LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE CONSTRUCCION,MEJORA,CONSERVACION,TANTO PRIVADAS,COMO PUBLICAS,INCLUYENDO TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES O INMUEBLES EN GENERAL.URBANIZACION Y PARCELACION DE TERRENOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 99, S 8, H B 401260, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
- CL SAN RAMON Num.15 P.1 PTA.1 (TORDERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 99, S 8, H B 401260, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 99, S 8, H B 401260, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 99, S 8, H B 401260, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08