MULTISERVICIOS LOS CIPRESES SL - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social MULTISERVICIOS LOS CIPRESES SL
CIF B29790656
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MULTISERVICIOS LOS CIPRESES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTISERVICIOS LOS CIPRESES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Gil Lucia | Apoderado | 24/07/2012 | 22/12/2022 |
Gutierrez Gil Lucia | Apoderado Mancomunado | 22/12/2022 | |
Gutierrez Gil Lucia | Apoderado | 22/12/2022 | |
Lozano Ruiz Isabel | Apoderado Mancomunado | 22/12/2022 | |
Macias Pitache Isabel Maria | Administrador Unico | 24/07/2012 | 22/12/2022 |
Macias Pitache Isabel Maria | Liquidador | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
Macias Conejo Jose Miguel | Administrador Unico | 09/07/2009 | 24/07/2012 |
Rodriguez Marin Caridad | Administrador Unico | 09/07/2009 |
ACTOS BORME DE MULTISERVICIOS LOS CIPRESES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 7 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855, L 768, F 97, S 8, H MA 25187, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-29