MULTISERVICIO PEREZ MONTESDEOCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Tafira Alta, Km. 65
Código Postal 35017
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social MULTISERVICIO PEREZ MONTESDEOCA SL
CIF B76244359
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 04/01/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MULTISERVICIO PEREZ MONTESDEOCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTISERVICIO PEREZ MONTESDEOCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Cabrera Aimara | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Perez Cabrera Aimara | Administrador Mancomunado | 18/01/2016 | 17/01/2018 |
Perez Delgado Luis Carmelo | Apoderado | 12/02/2016 | 17/01/2018 |
Perez Montesdeoca Kilian Antonio | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Perez Montesdeoca Kilian Antonio | Administrador Mancomunado | 18/01/2016 | 17/01/2018 |
ACTOS BORME DE MULTISERVICIO PEREZ MONTESDEOCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 117, S 8, H GC 50580, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 117, S 8, H GC 50580, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 117, S 8, H GC 50580, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 117, S 8, H GC 50580, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 117, S 8, H GC 50580, I/A 2 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 116, S 8, H GC 50580, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-35
Dirección:CTRA A TAFIRA ALTA Km 65 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:04/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El comercio al por menor en establecimiento no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Otro comercio al por menor en establecimiento no especializado. Intermediario del comercio de productos diversos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 116, S 8, H GC 50580, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-35