MULTIQUESOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isabel Clara Eugenia, 8
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MULTIQUESOS SL
CIF B86637907
Capital Social 68000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 17/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Peñas Artero Laura
VINCULACIONES DE MULTIQUESOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTIQUESOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peñas Artero Laura | Liquidador | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
Peñas Artero Laura | Socio Unico | 19/06/2015 | 11/12/2019 |
Valeriano Peñas Cristina | Administrador Unico | 19/06/2015 | 11/12/2019 |
Cedena Fuentes Jose | Administrador Unico | 25/01/2013 | 19/06/2015 |
ACTOS BORME DE MULTIQUESOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 12, S 8, H M 552113, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 68.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.166,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 11, S 8, H M 552113, I/A 2 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 10, S 8, H M 552113, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Dirección:C/ ISABEL CLARA EUGENIA 8, PORTAL A, BAJO A (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR , ALMACENAMIENTO, EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30683 , F 10, S 8, H M 552113, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28