MULTILABORES PROFESIONALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 111
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MULTILABORES PROFESIONALES SL
CIF B85274355
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 13/11/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MULTILABORES PROFESIONALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTILABORES PROFESIONALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perea Lobo Guillermo | Administrador Unico | 02/03/2011 | 18/12/2019 |
Perea Lobo Guillermo | Liquidador | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Mato Coronado David | Administrador Unico | 14/02/2011 | 02/03/2011 |
Lobo Franco Maria Del Carmen | Administrador Unico | 14/02/2011 |
ACTOS BORME DE MULTILABORES PROFESIONALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 6 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 6 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 6 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 6 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 111, 2º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 5 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 4 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 4 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24981 , F 182, S 8, H M 449807, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28