MULTICINES JORGE JUAN SL - EXTINGUIDA
Razón Social MULTICINES JORGE JUAN SL
CIF B55367908
Capital Social 470000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/02/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MULTICINES JORGE JUAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTICINES JORGE JUAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Grandes Carci | Apoderado Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Eduardo Escudero Zuloaga | Administrador Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Esteve Agusti Illa | Apoderado Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Joan Agusti Illa | Apoderado Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Jordi Agusti Illa | Liquidador | 25/11/2022 | 25/11/2022 |
Jordi Agusti Illa | Administrador Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Rafael Carlos Serratosa Figuerola-ferreti | Apoderado Solidario | 29/05/2020 | 25/11/2022 |
Eduardo Escudero Zuloaga | Administrador Mancomunado | 25/02/2020 | 29/05/2020 |
Jordi Agusti Illa | Administrador Mancomunado | 25/02/2020 | 29/05/2020 |
ACTOS BORME DE MULTICINES JORGE JUAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 4, S 8, H GI 67027, I/A 5 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 4, S 8, H GI 67027, I/A 5 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-17
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 467.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 470.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 15.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 4, S 8, H GI 67027, I/A 5 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 4, S 8, H GI 67027, I/A 5 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 4, S 8, H GI 67027, I/A 5 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 3, S 8, H GI 67027, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 3, S 8, H GI 67027, I/A 3 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 3, S 8, H GI 67027, I/A 2 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 3, S 8, H GI 67027, I/A 2 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 3, S 8, H GI 67027, I/A 2 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-17