MULTICINES AVENIDA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MULTICINES AVENIDA SL
CIF B38237038
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MULTICINES AVENIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTICINES AVENIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Morera Aurelio | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2009 | 23/10/2012 |
Castro Morera Aurelio | Secretario | 23/10/2012 | |
Castro Morera Aurelio | Consejero | 23/10/2012 | |
Castro Morera Aurelio | Liquidador Mancomunado | 23/10/2012 | 23/10/2012 |
Orribo Santos Felipe Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2009 | 23/10/2012 |
Orribo Santos Felipe Antonio | Consejero | 23/10/2012 | |
Pages Rodriguez Antonio Galo | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2009 | 23/10/2012 |
Pages Rodriguez Antonio Galo | Presidente | 08/04/2009 | 23/10/2012 |
Pages Rodriguez Antonio Galo | Consejero | 23/10/2012 | |
Pages Rodriguez Antonio Galo | Liquidador Mancomunado | 23/10/2012 | 23/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MULTICINES AVENIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 73, S 8, H IP 643, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 73, S 8, H IP 643, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 73, S 8, H IP 643, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 73, S 8, H IP 643, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-245-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-245-38
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-78-38
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-78-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 72, S 8, H IP 643, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 72, S 8, H IP 643, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-38