MULTIACTIVIDADES GUELL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alpens, 31
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MULTIACTIVIDADES GUELL SL
CIF B65692162
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MULTIACTIVIDADES GUELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTIACTIVIDADES GUELL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Carballo Maria Carmen | Apoderado | 10/01/2012 | 18/01/2024 |
Garcia Correa Jose Manuel | Apoderado | 25/01/2012 | 18/01/2024 |
Rodriguez Bermudez Yurisan | Apoderado | 25/01/2012 | 18/01/2024 |
Rodriguez Bermudez Yurisan | Administrador Unico | 28/05/2019 | 18/01/2024 |
Rodriguez Bermudez Yurisan | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Fernandez Carballo Maria Carmen | Administrador Unico | 27/05/2016 | 28/05/2019 |
Fernandez Carballo Enrique | Administrador Unico | 30/12/2011 | 27/05/2016 |
ACTOS BORME DE MULTIACTIVIDADES GUELL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 78, S 8, H B 419049, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 78, S 8, H B 419049, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 78, S 8, H B 419049, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
- CL ALPENS NUM.31-33 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 78, S 8, H B 419049, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 77, S 8, H B 419049, I/A 5 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 77, S 8, H B 419049, I/A 5 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 77, S 8, H B 419049, I/A 4 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 77, S 8, H B 419049, I/A 4 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 77, S 8, H B 419049, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 76, S 8, H B 419049, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08