MULTI VESTE ESPAÑA 8 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 19
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MULTI VESTE ESPAÑA 8 SL
CIF B83214460
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MULTI VESTE ESPAÑA 8 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTI VESTE ESPAÑA 8 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Covarrubias Garza Luis-manuel | Vicesecretario No Consejero | 19/09/2013 | 24/03/2014 |
De Greef Gerardus Leonardus Bernardus | Apoderado | 24/03/2014 | |
Gomez Izquierdo Victor Manuel | Apoderado | 24/03/2014 | |
Hartog Arie Willem Den | Consejero Delegado Mancomunado | 19/11/2013 | 24/03/2014 |
Hartog Arie Willem Den | Consejero | 19/11/2013 | 24/03/2014 |
Mendaña Navarro Renata | Secretario | 24/03/2014 | |
MULTI SPAIN MANAGEMENT SA | Apoderado | 28/10/2009 | 24/03/2014 |
Sandkuyl Peter Frederik Hendrik Marie | Apoderado | 24/03/2014 | |
Santiago Gonzalez Enrique | Vicepresidente | 19/11/2013 | 24/03/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 19/11/2013 | 24/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MULTI VESTE ESPAÑA 8 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 97, S 8, H M 295650, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 97, S 8, H M 295650, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 97, S 8, H M 295650, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Apoderado
- De Greef Gerardus Leonardus Bernardus
- Gomez Izquierdo Victor Manuel
- Gomez Izquierdo Victor Manuel
- Gomez Izquierdo Victor Manuel
- Gomez Izquierdo Victor Manuel
- MULTI DEVELOPMENT SPAIN SA
- Sandkuyl Peter Frederik Hendrik Marie
- Sandkuyl Peter Frederik Hendrik Marie
- Santiago Gonzalez Enrique
- Santiago Gonzalez Enrique
- SERVICIOS GENERALES DE GESTION SA
- Van Der Eysden Eric
- Van Der Ploeg Luurt Albert Sibrand
- Van Der Ploeg Luurt Albert Sibrand
- Van Duren Henricus Johannes Petrus
- Van Duren Henricus Johannes Petrus
- Van Duren Henricus Johannes Petrus
- Van Eysden Eric
- Van Veggel Bernardus-henri-johannes
- Van Veggel Johannes Frederick Josef
- Van Veggel Johannes Frederik Jozef
- Veldhuis Nicolaas Wilkes
- Veldhuis Nicolaas Wilkes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 97, S 8, H M 295650, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 97, S 8, H M 295650, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 96, S 8, H M 295650, I/A 13 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 96, S 8, H M 295650, I/A 13 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 96, S 8, H M 295650, I/A 12 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-29-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-36-28