MULTI VESTE ESPAÑA 15 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 19
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MULTI VESTE ESPAÑA 15 SL
CIF B84278969
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/03/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MULTI VESTE ESPAÑA 15 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTI VESTE ESPAÑA 15 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Covarrubias Garza Luis-manuel | Vicesecretario No Consejero | 26/08/2013 | 17/03/2014 |
Hartog Arie Willem Den | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
Hartog Arie Willem Den | Consejero | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
Mendaña Navarro Renata | Secretario | 17/03/2014 | |
MULTI SPAIN MANAGEMENT SA | Apoderado | 20/10/2009 | 17/03/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Vicepresidente | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Consejero | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Liquidador | 17/03/2014 | 17/03/2014 |
Van Den Berg Mark | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2013 | 17/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MULTI VESTE ESPAÑA 15 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 45, S 8, H M 375230, I/A 9 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 45, S 8, H M 375230, I/A 9 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 45, S 8, H M 375230, I/A 9 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 45, S 8, H M 375230, I/A 9 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 44, S 8, H M 375230, I/A 8 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 44, S 8, H M 375230, I/A 8 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 43, S 8, H M 375230, I/A 7 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21133 , F 43, S 8, H M 375230, I/A 7 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28