MULTI VESTE ESPAÑA 11 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 19
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MULTI VESTE ESPAÑA 11 SL
CIF B83780171
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/10/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Vink Hendricus Adrianus Theorours
Propietario Multi Investment B.V
VINCULACIONES DE MULTI VESTE ESPAÑA 11 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTI VESTE ESPAÑA 11 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Covarrubias Garza Luis-manuel | Vicesecretario No Consejero | 26/08/2013 | 28/11/2014 |
Hartog Arie Willem Den | Consejero Delegado Mancomunado | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Hartog Arie Willem Den | Consejero | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Multi Investment B.V | Socio Unico | 13/06/2014 | 28/11/2014 |
MULTI SPAIN MANAGEMENT SA | Apoderado | 28/10/2009 | 28/11/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Vicepresidente | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Santiago Gonzalez Enrique | Consejero | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Van Den Berg Mark | Consejero Delegado Mancomunado | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
Van Den Berg Mark | Consejero | 21/11/2013 | 28/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MULTI VESTE ESPAÑA 11 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 64, S 8, H M 339835, I/A 11 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 64, S 8, H M 339835, I/A 11 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 63, S 8, H M 339835, I/A 10 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 63, S 8, H M 339835, I/A 9 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 63, S 8, H M 339835, I/A 9 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 63, S 8, H M 339835, I/A 8 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 63, S 8, H M 339835, I/A 8 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-24-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 62, S 8, H M 339835, I/A 7 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28