MUEBLES PILAR VISO SL - EXTINGUIDA
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Razón Social MUEBLES PILAR VISO SL
CIF B14661920
Capital Social 281000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 26/09/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUEBLES PILAR VISO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUEBLES PILAR VISO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Viso Antonio Jose | Administrador Unico | 16/10/2018 | 14/06/2022 |
Jimenez Viso Antonio Jose | Apoderado Solidario | 08/01/2010 | 14/06/2022 |
Jimenez Viso Antonio Jose | Liquidador | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
Jimenez Viso Miguel | Apoderado Solidario | 08/01/2010 | 14/06/2022 |
Jimenez Viso Miguel Francisco | Administrador Unico | 22/06/2012 | 16/10/2018 |
Luque Ayllon Maria Carmen | Administrador Unico | 08/01/2010 | 22/06/2012 |
Jimenez Viso Antonio Jose | Administrador Solidario | 08/01/2010 | |
Jimenez Viso Miguel | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
ACTOS BORME DE MUEBLES PILAR VISO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 7 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 65, S 8, H CO 19604, I/A 7 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-14
- Mediante la inscripción 6, se rectifica la ampliación de capital inscrita en por la inscripción 5
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 63, S 8, H CO 19604, I/A 6 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-14
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 275.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 281.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.583,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 63, S 8, H CO 19604, I/A 6 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-14
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 134.944,00 | Euros |
Capital Actual: | 140.944,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.249,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 62, S 8, H CO 19604, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2012)
CVE: BORME-B-2012-147-14