MUEBLES NURI SL - EXTINGUIDA
Razón Social MUEBLES NURI SL
CIF B38022000
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUEBLES NURI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUEBLES NURI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alemany Alvarez Antonio | Administrador Unico | 15/11/2010 | 12/04/2024 |
Alemany Alvarez Antonio | Liquidador | 12/04/2024 | 12/04/2024 |
Alemany Tejera Ana Rosa | Apoderado | 04/03/2010 | 12/04/2024 |
Alemany Tejera Pedro Antonio | Apoderado | 27/06/2016 | 12/04/2024 |
Alemany Alvarez Antonio | Administrador Solidario | 15/11/2010 | |
Tejera Rodriguez Manuela | Administrador Solidario | 15/11/2010 |
ACTOS BORME DE MUEBLES NURI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 72, S 8, H TF 2496, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 72, S 8, H TF 2496, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 72, S 8, H TF 2496, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 72, S 8, H TF 2496, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H TF 2496, I/A 9 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H TF 2496, I/A 8 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H TF 2496, I/A 8 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H TF 2496, I/A 8 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38