MUEBLES DANIEL DE LA FUENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pasqualeta, S/N
Código Postal 46200
Municipio Paiporta
Provincia Valencia
Razón Social MUEBLES DANIEL DE LA FUENTE SL
CIF B46089272
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MUEBLES DANIEL DE LA FUENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUEBLES DANIEL DE LA FUENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Rubio Daniel | Liquidador Unico | 27/10/2011 | 16/02/2022 |
De La Fuente Rubio Daniel | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 27/10/2011 |
De La Fuente Rubio Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 27/10/2011 |
De La Fuente Muñoz Daniel | Administrador Unico | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE MUEBLES DANIEL DE LA FUENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 88, S 8, H V 14098, I/A 10 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 88, S 8, H V 14098, I/A 10 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 9 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 9 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 9 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 9 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 1028, F 87, S 8, H V 14098, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-46