MUCARPE DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social MUCARPE DE INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/06/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MUCARPE DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUCARPE DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 05/09/2017 | 03/12/2020 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Vicesecretario No Consejero | 24/07/2019 | 03/12/2020 |
Loureiro Botana Maria Concepcion | Apoderado Solidario | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
Martinez Ibañez Maria Carmen | Apoderado Solidario | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
Martinez Ibañez Maria Del Carmen | Secretario | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
Martinez Ibañez Maria Del Carmen | Consejero | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
Muñoz Martinez Jose Joaquin | Apoderado Solidario | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
Muñoz Martinez Jose Joaquin | Presidente | 02/06/2014 | 03/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MUCARPE DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 5 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 202, S 8, H M 580046, I/A 5 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 201, S 8, H M 580046, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y designación de depositario.. 9. Organos de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 201, S 8, H M 580046, I/A 3 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 201, S 8, H M 580046, I/A 3 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 201, S 8, H M 580046, I/A 3 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28