MUBLANIRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Encomienda de Palacios, 208
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUBLANIRE SL
CIF B87668075
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 27/10/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MUBLANIRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUBLANIRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Iruela Laura | Socio Unico | 18/11/2016 | 16/10/2019 |
Gutierrez Sanz Miguel Angel | Administrador Solidario | 12/05/2017 | 16/10/2019 |
Muñoz Sanz Andres | Liquidador | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Muñoz Sanz Andres | Administrador Solidario | 12/05/2017 | 16/10/2019 |
Blanco Iruela Laura | Administrador Unico | 18/11/2016 | 12/05/2017 |
ACTOS BORME DE MUBLANIRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
- C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS , NUMERO 208, 1º-B, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 41, S 8, H M 634918, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35319 , F 40, S 8, H M 634918, I/A 1 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28