MSG OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA de Dalias, 1
Código Postal 04007
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social MSG OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SL
CIF B04813747
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 07/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Garcia Manuel
VINCULACIONES DE MSG OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MSG OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ruiz Isabel | Liquidador | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Garcia Ruiz Isabel | Administrador Unico | 08/04/2019 | 17/12/2021 |
Sanchez Garcia Manuel | Socio Unico | 28/04/2015 | 17/12/2021 |
Sanchez Garcia Manuel | Administrador Unico | 28/04/2015 | 08/04/2019 |
ACTOS BORME DE MSG OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 52, S 8, H AL 44245, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 52, S 8, H AL 44245, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 52, S 8, H AL 44245, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 52, S 8, H AL 44245, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-04
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 8..- ADMINISTRACION:1.- Estructura del órgano de administración:La Sociedad será regida, administrada y representada, a elección de la Junta General, por:a) Un Administrador Unico.b) Varios Administradores que actuarán solidario o conjuntamente, cuyo número mínimo será de dos y máxima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 52, S 8, H AL 44245, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 51, S 8, H AL 44245, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 51, S 8, H AL 44245, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-04
- PLAZA DALIAS 1 3ª - EDIFICIO CELULOSA II, OFICINA (ALMERIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 51, S 8, H AL 44245, I/A 2 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social. La sociedad tiene su domicilio en Almeria, Plaza de Dalias, 1, edificio Celulosa II,planta 3ª, oficina 6, código postal 04007.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 51, S 8, H AL 44245, I/A 2 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 51, S 8, H AL 44245, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-04