MR LUPIN RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 11
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MR LUPIN RESTAURACION SL
CIF B87951638
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/11/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MR LUPIN RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MR LUPIN RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallent Pin Jose | Administrador Unico | 19/09/2019 | 02/06/2020 |
Gallent Pin Jose | Liquidador | 02/06/2020 | 02/06/2020 |
Leon Lleo Ignacio | Apoderado Solidario | 04/06/2018 | 02/06/2020 |
Pin Arboledas Nuria | Administrador Unico | 07/11/2017 | 19/09/2019 |
ACTOS BORME DE MR LUPIN RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 11 - LOCAL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 29, S 8, H M 656771, I/A 3 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 27, S 8, H M 656771, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 26, S 8, H M 656771, I/A 1 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Dirección:C/ LAGASCA 89 PISO 3 PUERTA IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:5610 Restaurantes y puestos de comidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 26, S 8, H M 656771, I/A 1 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28