MR. JOHN PRODUCTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mosen Vicente Bardaviu, 2
Código Postal 44600
Municipio Alcañiz
Provincia Teruel
Mapa Ver Mapa
Razón Social MR. JOHN PRODUCTIONS SL
CIF B44253763
Capital Social 65000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 30/01/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MR. JOHN PRODUCTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MR. JOHN PRODUCTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giner Egea Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 03/02/2014 | 18/02/2019 |
Giner Egea Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
Lop Moliner Carlos | Administrador Mancomunado | 03/02/2014 | 18/02/2019 |
Navarro Egea Ernesto Javier | Administrador Mancomunado | 03/02/2014 | 18/02/2019 |
Navarro Egea Ernesto Javier | Liquidador Mancomunado | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
ACTOS BORME DE MR. JOHN PRODUCTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-44
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-44
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4º. Capital social y participaciones. - El capital social, que está totalmente desembolsado se fija en sesenta y cinco mil euros -65.000-, y está dividido en 6.500 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de diez euros -10- , y numeradas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 3 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-44
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 61.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.996,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 139, S 8, H TE 5658, I/A 3 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-44
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º. Nombramiento, duración y prohibición de competencia. Solo las personas físicas podrán ser nombrados administradores. El desempeño del cargo de administrador será por tiempo indefinido. Respecto de los demás requisitos de nombramiento, incompatibilidades y prohibiciones para ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 138, S 8, H TE 5658, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-44
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 138, S 8, H TE 5658, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-44
Dirección:C/ MOSEN VICENTE BARDAVIU 2 - LOCAL BAJO (ALCAÑIZ)
Comienzo de operaciones:30/01/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Servicio de ocio y entretenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 138, S 8, H TE 5658, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-44