MOVOTIKA GLOBAL VOTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Mikeletegi, 56
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MOVOTIKA GLOBAL VOTING SL
CIF B75055913
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 04/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOVOTIKA GLOBAL VOTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVOTIKA GLOBAL VOTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ezcurra Cortijo Jose Luis | Consejero | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
Ezcurra Cortijo Jose Luis | Apoderado | 22/11/2011 | 04/02/2013 |
Fernandez Ruperez Carmelo Raimundo | Liquidador | 04/02/2013 | 04/02/2013 |
Fernandez Ruperez Carmelo Raimundo | Presidente | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
Fernandez Ruperez Carmelo Raimundo | Consejero | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
Hernandez Temprano Aitziber | Apoderado | 22/11/2011 | 04/02/2013 |
Jauregui Torrecilla Alejandro | Secretario | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
Jauregui Torrecilla Alejandro | Consejero | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
Niño Bartolome Miguel | Consejero | 17/11/2011 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE MOVOTIKA GLOBAL VOTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 221, S 8, H SS 33927, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 221, S 8, H SS 33927, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 221, S 8, H SS 33927, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 221, S 8, H SS 33927, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 220, S 8, H SS 33927, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 220, S 8, H SS 33927, I/A 2 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 218, S 8, H SS 33927, I/A 1 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-20
Dirección:PASEO MIKELETEGI, Nº56, LOCAL 109. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:04/11/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:1. El diseño, desarrollo y comercialización de productos y servicios basados en sistemas de interacción (votaciones, concursos, encuestas de calidad y satisfacción) en eventos, lugares concretos, propuestos a las personas físicamente presentes en dichos lugares, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 218, S 8, H SS 33927, I/A 1 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-20