MOVIPA 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Rei Jaume I, 147
Código Postal 07200
Municipio Felanitx
Provincia Illes Balears
Razón Social MOVIPA 2013 SL
CIF B57798407
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOVIPA 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVIPA 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lenhardt Ralf Ulrich | Apoderado | 03/04/2013 | 02/12/2022 |
MOVIMIENTOS Y LOGISTICA OLIVER SL | Socio Unico | 30/09/2020 | 02/12/2022 |
Zimmermann Hallensleben Oliver | Administrador Unico | 03/04/2013 | 02/12/2022 |
ACTOS BORME DE MOVIPA 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 219, S 8, H PM 71428, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 218, S 8, H PM 71428, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 216, S 8, H PM 71428, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-07
Dirección:C/ JAUME I 147 (FELANITX)
Comienzo de operaciones:12/03/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La promoción y construcción de edificaciones y obras de cualquier clase, tanto por cuenta propia como ajena, realizar instalaciones y servicios. La compraventa de fincas rústicas y urbanas...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 216, S 8, H PM 71428, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-07