MOVILIDAD Y FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julio Cortazar, 2
Código Postal 50018
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOVILIDAD Y FORMACION SL
CIF B99381246
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 21/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mazon Tirapo Jose Luis
VINCULACIONES DE MOVILIDAD Y FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVILIDAD Y FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mazon Tirapo Jose Luis | Socio Unico | 04/11/2017 | 05/12/2019 |
Mazon Tirapo Jose Luis | Administrador Unico | 04/11/2017 | 05/12/2019 |
Mazon Tirapo Jose Luis | Liquidador | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
Gallego Rodriguez Jose Joaquin | Administrador Unico | 16/07/2013 | 04/11/2017 |
ACTOS BORME DE MOVILIDAD Y FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 220, S 8, H Z 55277, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 220, S 8, H Z 55277, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 220, S 8, H Z 55277, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 220, S 8, H Z 55277, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-50
- C/ JULIO CORTAZAR 2 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 219, S 8, H Z 55277, I/A 2 (04/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 219, S 8, H Z 55277, I/A 2 (04/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 219, S 8, H Z 55277, I/A 2 (04/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 219, S 8, H Z 55277, I/A 2 (04/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 218, S 8, H Z 55277, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50
Dirección:C/ MARIA MOLINER 20 (MARIA DE HUERVA)
Comienzo de operaciones:21/06/13
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:Las actividades propias de una academia de enseñanza de conductores, seguridad vial y formación así como los servicios propios y relacionados con una autoescuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 218, S 8, H Z 55277, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50