MOVILE FOOD HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 131
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOVILE FOOD HOLDINGS SL
CIF B87496477
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/02/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS SL
VINCULACIONES DE MOVILE FOOD HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVILE FOOD HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bloisi Rocha Fabricio | Presidente | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
Bloisi Rocha Fabricio | Consejero | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
Garrigues Calderon Maria Belen | Vicesecretario No Consejero | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS SL | Socio Unico | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
O'keefe Iv Arthur Joseph | Secretario | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
O'keefe Iv Arthur Joseph | Consejero | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
O'keefe Iv Arthur Joseph | Liquidador | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
Orozco Low Richard Michael | Apoderado | 02/01/2017 | 15/02/2017 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 02/01/2017 | 15/02/2017 |
Wanderley Curio Paulo Renato | Consejero | 05/04/2016 | 15/02/2017 |
ACTOS BORME DE MOVILE FOOD HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 74, S 8, H M 621819, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 74, S 8, H M 621819, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 74, S 8, H M 621819, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 74, S 8, H M 621819, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 73, S 8, H M 621819, I/A 2 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 70, S 8, H M 621819, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 70, S 8, H M 621819, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Dirección:C/ PRINCIPE DE VERGARA 131 1& (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá como objeto social el de: - La gestión y administración, mediante la organización de los recursos humanos y materiales necesarios, de valores representativos de los fondos propios de sociedades y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34565 , F 70, S 8, H M 621819, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28