MOUSELAB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pla de Salt, 20
Código Postal 17190
Municipio Salt
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOUSELAB SL
CIF B55174593
Capital Social 14352.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 26/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NEW PROJECT NETWORKING SL
Propietario NEW PROJECT NETWORKING SL
VINCULACIONES DE MOUSELAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOUSELAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ignasi Tribo Osa | Apoderado Solidario | 14/06/2022 | 14/04/2023 |
NEW PROJECT NETWORKING SL | Administrador Unico | 09/06/2022 | 14/04/2023 |
NEW PROJECT NETWORKING SL | Socio Unico | 22/03/2022 | 14/04/2023 |
Alfons Canet Vila | Apoderado | 21/03/2014 | 14/06/2022 |
David Ayats Guell | Administrador Unico | 21/03/2022 | 09/06/2022 |
Francesc Xavier Vendrell Font | Administrador Unico | 01/08/2013 | 21/03/2022 |
ACTOS BORME DE MOUSELAB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 75, S 8, H GI 55064, I/A 9 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 75, S 8, H GI 55064, I/A 9 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 75, S 8, H GI 55064, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 75, S 8, H GI 55064, I/A 7 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 6 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 6 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-17
Capital Anterior: | 15.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.248,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.352,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 74, S 8, H GI 55064, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-17