MOTOSHOP MOTORECAMBIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 119
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOTOSHOP MOTORECAMBIOS SL
CIF B87217170
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOTOSHOP MOTORECAMBIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTOSHOP MOTORECAMBIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez- Laulhe Centenera Borja | Administrador Unico | 24/10/2018 | 14/12/2020 |
Sanchez- Laulhe Centenera Borja | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Garcia Correa Jose-antonio | Administrador Solidario | 17/02/2015 | 24/10/2018 |
Sanchez- Laulhe Centenera Borja | Administrador Solidario | 17/02/2015 | 24/10/2018 |
ACTOS BORME DE MOTOSHOP MOTORECAMBIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 69, S 8, H M 596531, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 68, S 8, H M 596531, I/A 1 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Dirección:C/ NUÑEZ DE BALBOA 119 - 6º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION.- COMPRAVENTA Y REPARACION DE VEHICULOS. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 68, S 8, H M 596531, I/A 1 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28