MOTOR MUSIC RECORDS SL
Dirección social CL ANSELM CLAVE 19,LOCAL 1,ENTRADA C)SANT ENRIC (CERDANYOLA DEL VALLES)
Provincia Barcelona
Razón Social MOTOR MUSIC RECORDS SL
CIF B66252214
Capital Social 42990.0 Euros
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Fecha de Constitución 17/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOTOR MUSIC RECORDS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTOR MUSIC RECORDS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grima Trenado Fernando | Administrador Unico | 12/12/2018 | 10/08/2023 |
Pereira Guimaraes Valdeny | Administrador Unico | 11/02/2016 | 12/12/2018 |
Lopez Ruiz Aurelio | REPR.143 RRM | 01/04/2014 | 11/02/2016 |
NAVIA AVANZA PROJECTS SL | Administrador Unico | 01/04/2014 | 11/02/2016 |
ACTOS BORME DE MOTOR MUSIC RECORDS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 49, S 8, H B 450766, I/A 4 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 3 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.990,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.333,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 3 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 3 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 3 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 48, S 8, H B 450766, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON AGUSTI ALIER JANE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 47, S 8, H B 450766, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 47, S 8, H B 450766, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Dirección:CL ANSELM CLAVE 19,LOCAL 1,ENTRADA C)SANT ENRIC (CERDANYOLA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:17/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD DE ESTUDIO DE GRABACION MUSICAL,IMPARTICION DE CLASES DE ENSEÑANZA MUSICAL,SONORIZACION DE EVENTOS,ORGANIZACION DE EVENTOS Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SECTOR MUSICAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44244 , F 47, S 8, H B 450766, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08