MOTOR GAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Brasil, 17
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOTOR GAS SA
CIF A28806123
Capital Social 1359316.0 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario DEALAR SL
VINCULACIONES DE MOTOR GAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTOR GAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Arnaiz Amador Jose | Liquidador | 18/01/2024 | 14/02/2024 |
Alonso Arnaiz Amador Jose | Apoderado Solidario | 14/02/2024 | |
Alonso Arnaiz Amador Jose | Apoderado | 14/02/2024 | |
Alonso Arnaiz Carlos | Apoderado Solidario | 14/02/2024 | |
Alonso Arnaiz Manuel | Apoderado Solidario | 14/02/2024 | |
Alonso Fraile Amador | Apoderado | 18/02/2009 | 14/02/2024 |
DEALAR SL | Socio Unico | 26/11/2010 | 14/02/2024 |
Alonso Arnaiz Manuel | Liquidador | 30/05/2018 | 18/01/2024 |
Alonso Arnaiz Manuel | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 30/05/2018 |
Alonso Arnaiz Amador Jose | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 14/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOTOR GAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 198, S 8, H M 45566, I/A 30 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 198, S 8, H M 45566, I/A 30 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 198, S 8, H M 45566, I/A 29 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 198, S 8, H M 45566, I/A 29 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 197, S 8, H M 45566, I/A 28 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 197, S 8, H M 45566, I/A 28 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 197, S 8, H M 45566, I/A 28 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
- AVDA DEL BRASIL 17 - PISO 11, LETRA I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 197, S 8, H M 45566, I/A 27 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.299.116,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.359.316,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.158,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 197, S 8, H M 45566, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20534 , F 196, S 8, H M 45566, I/A 25 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28