MOTELES DE ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Monte Umbrio, S/N
Código Postal 28707
Municipio Colmenar Viejo
Provincia Madrid
Razón Social MOTELES DE ESPAÑA SA
CIF A80285323
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario CIUDALCAMPO SA
VINCULACIONES DE MOTELES DE ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTELES DE ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIUDALCAMPO SA | Socio Unico | 07/10/2014 | 19/12/2014 |
Manrique Tenorio Manuel Jorge | Administrador Unico | 14/08/2009 | 19/12/2014 |
ACTOS BORME DE MOTELES DE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 159, S 8, H M 61035, I/A 16 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 159, S 8, H M 61035, I/A 16 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 159, S 8, H M 61035, I/A 16 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 158, S 8, H M 61035, I/A 15 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 158, S 8, H M 61035, I/A 14 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
- C/ MONTE UMBRIO S/N (COLMENAR VIEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 158, S 3, H 61035, I/A 13 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 158, S 3, H 61035, I/A 12 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28