MOSTAZO Y FAMILIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social MOSTAZO Y FAMILIA SA
CIF A10101541
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOSTAZO Y FAMILIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOSTAZO Y FAMILIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Martin Maria Dolores | Administrador Unico | 16/01/2015 | 11/07/2017 |
Lopez Martin Maria Dolores | Liquidador | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
Mostazo Cintado Jose | Apoderado | 25/11/2015 | 11/07/2017 |
Mostazo Cintado Jose | Administrador Unico | 19/07/2011 | 16/01/2015 |
ACTOS BORME DE MOSTAZO Y FAMILIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 162, S 8, H CC 1754, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 162, S 8, H CC 1754, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 162, S 8, H CC 1754, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 162, S 8, H CC 1754, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 161, S 8, H CC 1754, I/A 7 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-10
- Otras modificaciones estatutarias: trador no será necesario ser accionistas. Su nombramiento se efectuará por la Junta General por un plazo de seis años.. 29. Otros.- El cargo de administración es gratuito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 160, S 8, H CC 1754, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 160, S 8, H CC 1754, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 160, S 8, H CC 1754, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 103, F 160, S 8, H CC 1754, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-10