MOSQUITERAS TECNICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DE BARRASA - CALLE B, NAVE 5
Municipio Santa Fe
Provincia Granada
Razón Social MOSQUITERAS TECNICAS SL
CIF B19532563
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 13/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOSQUITERAS TECNICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOSQUITERAS TECNICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Ortiz Maria Inmaculada | Apoderado | 01/12/2017 | 22/01/2024 |
Nicolas Benitez Roca | Apoderado | 13/03/2023 | 22/01/2024 |
Quesada Serrano Maria Adela | Administrador Unico | 13/03/2023 | 22/01/2024 |
Quesada Serrano Maria Adela | Liquidador | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
Nicolas Benitez Roca | Administrador Solidario | 24/01/2023 | 13/03/2023 |
Orihuela Lopez Antonio | Administrador Unico | 17/09/2013 | 13/03/2023 |
Quesada Serrano Maria Adela | Administrador Solidario | 24/01/2023 | 13/03/2023 |
Antonio Orihuela Lopez | Administrador Unico | 24/01/2023 |
ACTOS BORME DE MOSQUITERAS TECNICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 169, S 8, H GR 43505, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 169, S 8, H GR 43505, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 169, S 8, H GR 43505, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 169, S 8, H GR 43505, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 168, S 8, H GR 43505, I/A 5 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 167, S 8, H GR 43505, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 167, S 8, H GR 43505, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 167, S 8, H GR 43505, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 167, S 8, H GR 43505, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 167, S 8, H GR 43505, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-18