MORTEROS CALHIDRO SL - EXTINGUIDA
Municipio Altzo
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MORTEROS CALHIDRO SL
CIF B20814406
Actividad Fabricación de mortero
Fecha de Constitución 03/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MORTEROS CALHIDRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORTEROS CALHIDRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argaiz Etxeberria Gorka | Apoderado | 21/05/2018 | 16/08/2021 |
CALCINOR SL | Administrador Unico | 24/06/2014 | 16/08/2021 |
GESGLOPA INVEST SL | Consejero | 01/10/2010 | 16/08/2021 |
Mendiola Laca Andoni | Apoderado | 21/05/2018 | 16/08/2021 |
Rebordinos Miramon Daniel-joaquin | Apoderado | 14/12/2015 | 16/08/2021 |
Toledano Yaniz Ignacio | Apoderado | 19/06/2017 | 16/08/2021 |
Toledano Yaniz Ignacio | Apoderado | 23/06/2015 | 16/08/2021 |
Lerchundi Astiazaran Pablo | Apoderado | 12/02/2013 | 21/05/2018 |
Santa Cruz Azcabide Jon | Apoderado | 12/02/2013 | 20/06/2017 |
Santa Cruz Azcabide Mikel | Apoderado | 20/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MORTEROS CALHIDRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 183, S 8, H SS 22473, I/A 32 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 183, S 8, H SS 22473, I/A 32 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 183, S 8, H SS 22473, I/A 32 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 183, S 8, H SS 22473, I/A 31 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 182, S 8, H SS 22473, I/A 30 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 182, S 8, H SS 22473, I/A 29 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 182, S 8, H SS 22473, I/A 28 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 181, S 8, H SS 22473, I/A 27 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 180, S 8, H SS 22473, I/A 25 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 180, S 8, H SS 22473, I/A 24 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-20