MORRO EUROCONSULTING SLP - EXTINGUIDA
Dirección social C/ REY SANCHO 7
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social MORRO EUROCONSULTING SLP
CIF B57645277
Capital Social 7600.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MORRO EUROCONSULTING SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORRO EUROCONSULTING SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morro Prats Jose Miguel | Liquidador | 10/05/2011 | 10/05/2011 |
Morro Prats Jose Miguel | Socio Unico | 18/03/2010 | 10/05/2011 |
Morro Prats Jose Miguel | Administrador Unico | 18/03/2010 | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE MORRO EUROCONSULTING SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 73, S 8, H PM 65427, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 73, S 8, H PM 65427, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 73, S 8, H PM 65427, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 73, S 8, H PM 65427, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 73, S 8, H PM 65427, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 72, S 8, H PM 65427, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 72, S 8, H PM 65427, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-07
Dirección:C/ REY SANCHO 7 (CALVIA)
Comienzo de operaciones:18/12/09
Capital:7.600,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los Graduados Sociales colegiados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 72, S 8, H PM 65427, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-07