MOROLLON MODAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social MOROLLON MODAS SL
CIF B33744343
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOROLLON MODAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOROLLON MODAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morollon Fernandez Elena | Administrador Unico | 24/03/2015 | 20/05/2019 |
Morollon Fernandez Elena | Liquidador | 20/05/2019 | 20/05/2019 |
Callejas Roma Rafael | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 24/03/2015 |
Fernandez Prieto Elena | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 24/03/2015 |
Morollon Fernandez Elena | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 24/03/2015 |
ACTOS BORME DE MOROLLON MODAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 8 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 8 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 8 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 8 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 131, S 8, H AS 1435, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 225, S 8, H AS 1435, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 225, S 8, H AS 1435, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-33