MORGADES Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casanova, 260
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MORGADES Y SERVICIOS SL
CIF B62936570
Capital Social 40000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MORGADES Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORGADES Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morgades De Olivar Maria Del Mar | Administrador Unico | 25/03/2014 | 11/03/2020 |
Morgades Tena Miguel | Apoderado Solidario | 25/03/2014 | 11/03/2020 |
Morgades Tena Miguel | Liquidador | 11/03/2020 | 11/03/2020 |
Morgades Tena Miguel | Administrador | 25/03/2014 |
ACTOS BORME DE MORGADES Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 199, S 8, H B 250065, I/A 6 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 199, S 8, H B 250065, I/A 6 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 199, S 8, H B 250065, I/A 6 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 198, S 8, H B 250065, I/A 5 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 198, S 8, H B 250065, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 198, S 8, H B 250065, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
- CL CASANOVA Num.260 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 197, S 8, H B 250065, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Capital Anterior: | 3.007,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.993,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.230,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 197, S 8, H B 250065, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
- LA CONSTRUCCION,COMPRAVENTA,PERMUTA,ENAJENACION Y PROMOCION DE INMUEBLES PARA VIVIENDAS,APARTAMENTOS,LOCALES DE NEGOCIO O INDUSTRIALES,DESPACHOS,ALMACENES,OFICINAS Y PARKINGS,POR SI O POR CUENTA DE TERCEROS,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 197, S 8, H B 250065, I/A 2 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
- CL MUNTANER Num.231 P.PR (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 197, S 8, H B 250065, I/A 2 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08