IVG AHORRO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IVG AHORRO SICAV
Nombres Anteriores
- MORENA DE CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IVG AHORRO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVG AHORRO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 11/09/2015 | 16/12/2016 |
Cabo Lopez Virginia | Secretario No Consejero | 16/07/2015 | 16/12/2016 |
Fernandez Zancada Carlos Isidro | Consejero | 24/09/2015 | 16/12/2016 |
Fernandez Zancada Carlos Isidro | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
GESEM AUDITORES Y EXPERTOS CONTABLES SLP | Auditor | 29/04/2014 | 16/12/2016 |
NOVO BANCO SA | EntidDeposit | 20/12/2010 | 16/12/2016 |
Peran Pavon Miguel | Consejero | 13/11/2012 | 16/12/2016 |
POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA | Entidad Gestora | 11/09/2015 | 16/12/2016 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 16/12/2016 | |
Vicente Gimenez Antonio | Presidente | 04/05/2015 | 16/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IVG AHORRO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 24 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 24 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 24 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 24 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 23 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 22 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 207, S 8, H M 361955, I/A 22 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 206, S 8, H M 361955, I/A 21 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ENTIDAD DEPOSITARIA, SE MODIFICA EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 206, S 8, H M 361955, I/A 21 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 206, S 8, H M 361955, I/A 21 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28