MOREIRA GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOREIRA GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
CIF B70160973
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Babio Martin Gerardo
VINCULACIONES DE MOREIRA GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOREIRA GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Sanchez Gabriel | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 14/01/2013 |
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 12/06/2012 | 14/01/2013 |
De Benito Pedreño Maria Yolanda | Apoderado Mancomunado | 30/09/2009 | 14/01/2013 |
Garcia Humara Juan Francisco | Apoderado | 05/07/2012 | 14/01/2013 |
Gomez Perez Gonzalo | Apoderado | 05/07/2012 | 14/01/2013 |
Liñares Boga Jose Maria | Apoderado | 12/03/2012 | 14/01/2013 |
Liñares Boga Jose Maria | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 14/01/2013 |
Nuñez Quintana Marcos | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 14/01/2013 |
Oro Pulido Sanchez Francisco Javier | Apoderado | 05/07/2012 | 14/01/2013 |
Perez Fernandez Jose Luis | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 14/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOREIRA GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 63, S 8, H M 541675, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 63, S 8, H M 541675, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 62, S 8, H M 541675, I/A 3 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 62, S 8, H M 541675, I/A 2 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 62, S 8, H M 541675, I/A 2 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 220, S 8, H C 43670, I/A 20 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 220, S 8, H C 43670, I/A 20 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 220, S 8, H C 43670, I/A 20 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 220, S 8, H C 43670, I/A 19 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 220, S 8, H C 43670, I/A 18 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-15