MORCHE COMAPEDROSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Les Palmeres, 14
Código Postal 43883
Municipio Roda de Berà
Provincia Tarragona
Razón Social MORCHE COMAPEDROSA SL
CIF B55757389
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/07/2019
Nombres Anteriores
- MORCHE HOLDING B.V. SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fortea Marques Victor Manuel
Propietario MORCHE IBERICA HOLDING SL
VINCULACIONES DE MORCHE COMAPEDROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORCHE COMAPEDROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fortea Marques Victor Manuel | Administrador Unico | 29/07/2019 | 19/03/2020 |
MORCHE IBERICA HOLDING SL | Socio Unico | 29/07/2019 | 19/03/2020 |
ACTOS BORME DE MORCHE COMAPEDROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 16, S 8, H T 54692, I/Adilig (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 16, S 8, H T 54692, I/Adilig (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-43
- CIERRE PROVICIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 16, S 8, H T 54692, I/A nota (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: MORCHE HOLDING B.V. SL
- MORCHE COMAPEDROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 13, S 8, H T 54692, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43
Empresa: MORCHE HOLDING B.V. SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 13, S 8, H T 54692, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43
Empresa: MORCHE HOLDING B.V. SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 13, S 8, H T 54692, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43
Empresa: MORCHE HOLDING B.V. SL
Dirección:AVDA DE LES PALMERES, 14, BAJOS 1 (RODA DE BARA)
Comienzo de operaciones:08/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, gestión y administación de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes, así como de entidades reisdentes en territorio español.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 13, S 8, H T 54692, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43