MORCANAUCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SEPULVEDA, 7, PORTAL N, PISO SEGUNDO NUMERO 3.
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MORCANAUCH SL
CIF B86430907
Capital Social 1189344.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MORCANAUCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORCANAUCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moran Medina Carlos | Apoderado | 11/02/2014 | 05/12/2019 |
Moran Medina Santiago | Administrador Unico | 17/04/2015 | 05/12/2019 |
Moran Medina Santiago | Liquidador | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
Moran Medina Ricardo | Administrador Unico | 13/04/2012 | 17/04/2015 |
ACTOS BORME DE MORCANAUCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Capital Anterior: | 1.897.344,00 | Euros |
Disminución de capital | 708.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.189.344,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 3 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 114, S 8, H M 532480, I/A 3 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 113, S 8, H M 532480, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 110, S 8, H M 532480, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Dirección:C/ SEPULVEDA, 7, PORTAL N, PISO SEGUNDO NUMERO 3. (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/03/12
Capital:1.897.344,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y VIVIENDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 110, S 8, H M 532480, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28